Reports for Hermann Fässler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Fässler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006063467, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ebs Energie AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Rudolf Emil, genannt Ruedi, von Erstfeld, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004494270, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bauunternehmung Fässler AG, in Unteriberg, CHE-107.296.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, Publ. 5571860).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fässler-Bart, Heidi, von Radelfingen, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Florina, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Laura, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Robin, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Tobias, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3240323, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516619).
Statutenänderung:
25.11.2016.
Firma neu:
ebs Energie AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.