Reports for Jakob Fäh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jakob Fäh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4919810, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, in Mollis, CH-160.7.002.787-9, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 7, Publ. 478070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mätzler, Martin, von Berneck, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Jakob, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Claudio, von Radelfingen, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, bisher in N ä f e l s, Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge durch die römisch-katholische Kirche im Gebiete von Mollis und Kerenzen, sowie Ermöglichung der Erfüllung der kirchlich- religiösen Pflichten durch die römisch-katholischen Einwohner dieses Gebietes, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 20.01.1962, S. 199).
Urkundenänderung:
12.01.1971.
Sitz neu:
M o l l i s.
Domizil neu:
c/o Albin Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis. Die Stiftungsurkundeänderung wurde am 16.02.1971 vom Bischöflichen Ordinariat in Chur genehmigt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Paul, von Engelberg, in Näfels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser-Landolt, Eugen, von Näfels, in Näfels, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Jakob, von Zürich und Amden, in Näfels, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuichard, Albin, von Semsales, in Mollis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argenti, Rita, von Mollis, in Mollis, Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mätzler, Martin, von Berneck, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Jakob, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saccomanno, Leo, von Zürich, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Kathy, von Mollis, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Kurt, von Näfels, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.