Reports for Pius Bosak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pius Bosak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3200667, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, in Glarus Nord, CHE-109.843.548, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7040046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Annamarie, von Appenzell, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schnider, Annemarie, von Appenzell und Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord)];
Eichhorn, Harald Kurt Otto, von Unteriberg, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6054404, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, in Mollis, CH-160.7.002.787-9, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 9, Publ. 4919810).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuichard, Albin, von Semsales, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Mollis];
Argenti, Rita, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Mollis, in Mollis];
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Näfels];
Gallati-Landolt, Daniela, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Näfels, in Näfels];
Peter, Claudio, von Radelfingen, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Mollis];
Saccomanno, Leo, von Zürich, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Mollis];
Schnider, Annemarie, von Appenzell und Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Näfels, in Filzbach].
Publication number: 4919810, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, in Mollis, CH-160.7.002.787-9, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 7, Publ. 478070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mätzler, Martin, von Berneck, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Jakob, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Claudio, von Radelfingen, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.