Reports for Vincenzo Evangelisti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincenzo Evangelisti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuhn Schal AG, bisher in Lindau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.1998, S. 2164).
Statutenänderung:
20.02.2002, 2.04.2002.
Firma neu:
Schalag.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Riedweg 1, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Vornahme von Schalungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.5.1983 Wandelementschalung, Werkzeug und Kleinmaschinen zum Preise von CHF 40 000.--, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich und eingeschrieben zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich Steuerberatung und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Ruth, von Lindau und Zürich, in Lindau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Renzo, von Mümliswil-Ramiswil, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Evangelisti, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Somma, Francesco, von Hinwil, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pünter & Berndt Treuhand AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.