Reports for Petra Ettlin-Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Petra Ettlin-Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005041896, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
G & L Architekten AG, in Sachseln, CHE-103.521.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449267).
Statutenänderung:
01.12.2020.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Architektur- und Bauingenieurarbeiten sowie die Übernahme von Bauausführung und Generalunternehmungen. Sie kann alle damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, die zur Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet sind, insbesondere Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lögler, Markus, von Meggen und Winterthur, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin-Lüthi, Petra, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Garovi, Carla, von Alpnach, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lüthi, Daniela, von Sumiswald, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häller, Pascal, von Ruswil, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Reto, von Unterägeri, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-0004449278, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Garovi-Odermatt, Planungs-, Bau- und Immobilien AG, in Ennetmoos, CHE-102.954.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.1997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garovi, Peter, von Alpnach, in Sachseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garovi, Carla, von Alpnach, in Beckenried, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin-Lüthi, Petra, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Daniela, von Sumiswald, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG].
Publication number: HR02-0004449267, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
G & L Architekten AG, in Sachseln, CHE-103.521.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, Publ. 5595662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garovi, Peter, von Alpnach, in Sachseln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lögler, Markus, von Winterthur und Meggen, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ettlin-Lüthi, Petra, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Garovi, Carla, von Alpnach, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lüthi, Daniela, von Sumiswald, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.