Reports for Alexander Roland Eschler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Roland Eschler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4290171, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Christian Eschler AG, in Bühler, CHE-105.938.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7131924).
Firma neu:
Christian Eschler AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschler, Alexander, von St. Gallen und Boltigen, in Gais, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7180150, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Alpefin Holding AG, in Bühler, CH-300.3.015.031-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, Publ. 7015582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschler, Peter, von St. Gallen, und Boltigen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rettenmund, Hansjörg, von Röthenbach im Emmental, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschler, Alexander, von St. Gallen und Boltigen, in Teufen AR, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann-Eschler, Andrea, von Herisau, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6984838, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Christian Eschler Europe AG, in Bühler, CH-300.3.017.644-8, Nohblaken, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Textilien und Bekleidung aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Zweckes Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eschler, Peter Kurt, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eschler, Alexander Roland, genannt Alex, von St. Gallen, in Gais, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschler, Heidi, von Heimiswil, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.