Reports for Hans Eschbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Eschbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2090033, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 5, Publ. 4672952).
Statutenänderung:
23.03.2015. Gemäss Erklärung vom 23.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Karl, von Remetschwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviFides AG (CH-280.4.900.276-6), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2094008, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz, in Muttenz, Handel mit und Vermarktung von Gemüse, Beeren und anderen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.1999, S. 3033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Robert, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
mewi Revisionen GmbH, in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale Basel GZB, bisher in Basel, Förderung des Absatzes der einheimischen Gemüseproduktion, Genossenschaft (SHAB Nr.85 vom 03.05.1990, S.1738).
Statutenänderung:
27.06.1997.
Firma neu:
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hofackerstrasse 79, 4132 Muttenz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Handel mit und Vermarktung von Gemüse, Beeren und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten oder verkaufen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF100000.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100000.
Aktien neu:
1000 Namenaktien zu CHF100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Generalversammlung vom 27.06.1997 hat die Umwandlung der bisherigen Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1996 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [bisher: Anteilscheine: CHF500]. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahler, Rudolf, von Basel, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brügger, Engelhard, von Parpan und Churwalden, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Robert, von Riehen, in Riehen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (nicht Mitglied)];
Hausherr, Walter, von Rottenschwil, in Aesch BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Leimgruber, Karl, von Remetschwil, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.