Reports for Maria Erne-Zumsteg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maria Erne-Zumsteg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3109053, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Erne Bus AG, in Full-Reuenthal, CHE-231.234.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 909909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Karl, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Staudacher, Patrick, von St. Gallen, in Mandach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne-Zumsteg, Maria, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Staudacher, Helmut, von St. Gallen, in Mandach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 909909, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Erne Bus AG, in Full-Reuenthal, CHE-231.234.090, Schybenächerweg 432, 5324 Full-Reuenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2013.
Zweck:
Postautobetrieb sowie Übernahme und Durchführung von Linienkursen und Extrafahrten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Karl Erne, in Full-Reuenthal (CHE-106.112.572), gemäss Vertrag vom 31.05.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 1'913'012.11 und Passiven von CHF 1'096'707.57, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 716'304.54 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 31.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Erne, Karl, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne-Zumsteg, Maria, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne, Renate, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5118858, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Erne + Kalt AG, in Döttingen, CH-400.3.023.262-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 1, Publ. 2649726).
Statutenänderung:
20.04.2009.
Zweck neu:
Handel mit Fahrzeugen sowie Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, e-mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne-Zumsteg, Maria, von Leuggern, in Full-Reuenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UTA & Schmid Revisions AG, in Böttstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Silvia, von Hornussen und Leuggern, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.