Reports for Martin Ermel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Ermel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004873709, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KCS Computer System AG, in Seengen, CHE-108.537.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ermel, Martin, von Eggiwil, in Egliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004594143, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KCS Computer System AG, in Lenzburg, CHE-108.537.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S.2, Publ. 5295092).
Statutenänderung:
14.03.2019.
Sitz neu:
Seengen.
Domizil neu:
Ermelgasse 3, 5707 Seengen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermel, Martin, von Eggiwil, in Egliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schafisheim].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
KCS Computer System AG, in Lenzburg, Bahnhofstrasse 15, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.1.1997.
Zweck:
Entwicklung von, Handel mit, Installation und Betreuung von Computer Hard- und Software;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
1000 Namenaktien zu CHF 100.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Ermel, Martin, von Eggiwil, in Schafisheim, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Amstutz, Theodor, von Sigriswil, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, René, von Heiden, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Christian, von Hägglingen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UTA & Schmid Revisions AG, in Böttstein, Revisionsstelle.