Reports for Dr. Thomas Erb
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Thomas Erb
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Erb
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005959245, Commercial Registry Office Zurich, (20)
2nd View AG, in Zürich, CHE-371.096.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wäschle, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005948241, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HL-Technik Aktiengesellschaft Beratende Ingenieure, in Zürich, CHE-101.938.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hemishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Karena, von Appenzell, in Neuhausen am Rheinfall, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Thomas, von Appenzell, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Clericetti, Agostino, von Breggia, in Sorengo, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Ralph, von Kreuzlingen, in Münsterlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leboucq, Eric Henri Marceau, von Le Mont-sur-Lausanne, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menegatti, Alessio, von Massagno, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005921278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-109.742.551, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193697).
Weitere Adresse:
c/o CSD Management SA, Rte. Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grivel Niklaus, Christine, von Cortaillod, in Grolley, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.