Reports for Antonius Erb
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonius Erb
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4684200, Commercial Registry Office Zug, (170)
HMTI GmbH, in Risch, CH-170.4.003.315-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 15, Publ. 3551624).
Statutenänderung:
24.09.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Antonius, von Hüttwilen, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Erb, Alexander, von Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kling, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kratzer-Muff, Marie Louise, von Aeschi bei Spiez, in Rotkreuz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3551624, Commercial Registry Office Zug, (170)
HMTI GmbH, Sitz [bisher: Cham ], CH-170.4.003.315-9, Organisation von Seminaren und Kursen, GmbH (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2001, S. 4392).
Statutenänderung:
07.09.2006.
Sitz Neu:
Risch.
Domizil Neu:
c/o Marie-Louise Kratzer-Muff, Treuhandbüro, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen Geändert:
Erb, Antonius, Heimat Hüttwilen, in Luzern, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000 [bisher: in Shanghai (CN), Gesellschafter].
Neu:
Erb, Alexander, Heimat Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000.
Gelöscht:
[Kuhn, Ernst, Heimat Cham, Mogelsberg, in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000].
Commercial Registry Office Zug, (170)
HMTI GmbH, Sitz C h a m .
Domizil:
Löbernstrasse 16c, 6330 Cham, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2001.
Zweck:
Organisation von Seminaren und Kursen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Erb, Antonius, Heimat Hüttwilen, in Shanghai (CN), Gesellschafter, Stammanteil: CHF 19'000;
Kuhn, Ernst, Heimat Cham, Mogelsberg, in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000.