Reports for Jürg Epting
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Epting
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005661786, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Epting Holzbau AG, in Hombrechtikon, CHE-106.939.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1212679).
Statutenänderung:
16.12.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Epting Holzbau SA) (Epting Holzbau Ltd).
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei, Glaserei und Zimmerei, Projektierung und Erstellung von Bauten aller Art für eigene und fremde Rechnung;
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility Management und technischem Facility Management sowie Betrieb und Instandhaltung von Gebäudetechnik;
kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.11.1965 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme der Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft "K. + R. Epting, Holzbau und Bauunternehmungen", in Hombrechtikon, zum Preise von CHF 200'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epting-Stehli, Karl, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epting, Jürg, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Epting, Dominique Karl, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albas Treuhand AG (CHE-101.378.358), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Albas Treuhand AG].
Publication number: 3186869, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Epting & Willimann GmbH, bisher in Hombrechtikon, CHE-100.835.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011).
Statutenänderung:
16.11.2016.
Firma neu:
ROMADI Services GmbH.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Neuschwändistrasse 6, 6390 Engelberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels, Restaurants, Bars und Clubs. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epting, Karl, von Hombrechtikon, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Willimann, Adrian, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Willimann, Anton, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Epting, Jürg, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fortwängler, Markus, von Schaffhausen, in Engelberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1058679, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Baugenossenschaft Sonnenberg, Wolfhausen, in Bubikon, CH-020.5.000.176-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6289284).
Domizil neu:
c/o Beat Auer, Wihaldenstrasse 16, 8608 Bubikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Franziska, von Reute AR, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathez, André, von Tramelan, in Bubikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epting, Jürg, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robers, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.