Reports for Christian Epple
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Epple
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005122266, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Firma Stettler AG Biel Studen, in Studen (BE), CHE-109.789.937, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler Revision AG (CHE-111.733.828), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, René, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capol, Siegenthaler & Partner AG (CHE-454.343.756), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004921214, Commercial Registry Office Berne, (36)
TSB Tief- und Strassenbau AG Biel Studen, in Studen (BE), CHE-108.813.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710788). Gemäss Erklärung vom 23.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heutschi, Pascal, von Balsthal, in Büren an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Florian, von Wynigen und Basel, in Täuffelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Reto, von Wynigen, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4418423, Commercial Registry Office Berne, (36)
AG Belagsfräsen Biel Studen, in Studen (BE), CHE-101.161.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remund, Jean-Pierre, von Ferenbalm, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Urs, von Guttet-Feschel, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Christoph, von Eriswil, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, René, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Reto, von Wynigen, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.