Reports for Christian Enzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Enzler
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Enzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005485839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lungershausen Eggensperger Enzler & Partner AG, in Thalwil, CHE-114.617.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, S.0, Publ. 1874125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lungershausen, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eggensperger, Michael, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Enzler, Christian, von Appenzell, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hansen, Rainer E., deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005308061, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Chinderhuus Hedingen, in Hedingen, CHE-113.011.775, Verein (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, S.0, Publ. 2977987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandeler Gysling, Moritz, von Zürich, in Hedingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrbar, Kristin, von Hedingen, in Hedingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enzler, Christian, von Appenzell, in Hedingen, Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Sarah, von Boswil, in Hedingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gressbach, Katrin, von Ebnat-Kappel, in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1874125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lungershausen Eggensperger Enzler & Partner AG, in Kilchberg ZH, CHE-114.617.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 22, Publ. 5853808).
Statutenänderung:
25.11.2014.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 59, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggensperger, Michael, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Enzler, Christian, von Appenzell, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG (CH-020.3.913.446-3)].