Reports for Heinz Engler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Heinz Engler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005043298, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Waldwirtschaft St.Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL), in Neckertal, CHE-103.918.662, Verein (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S.18, Publ. 5690842).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Name neu:
Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL).
Organisation neu:
[gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näscher, Felix, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Roger, von Schänis, in Schänis, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Heinz, von Sevelen, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bächli (Hemberg)].
Publication number: HR02-1004997810, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
WHE Wald Holz Energie AG, in Sennwald, CHE-182.357.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, S.0, Publ. 6242410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönauer, Ernst, von Rebstein, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Heinz, von Sevelen, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bächli (Hemberg)];
Hengartner, Jürg, von Häggenschwil, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2233121, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Neckertal, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6334136). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti Treuhand und Revisionen AG, in Bad Ragaz (CH-320.3.030.928-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Heinz, von Sevelen, in Bazenheid (Kirchberg SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bächli (Hemberg)].