Reports for Annick Birgit Engeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Annick Birgit Engeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005947111, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544915).
Firma neu:
LIV Creatives GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3960989, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach (ZH), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2094859, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1468981).
Domizil neu:
Heinrichstrasse 267 L , 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Cyrill Vincent, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].