Reports for Oliver Emmert
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Emmert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005497028, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Vicare Solution AG, bisher in Herisau, CHE-107.363.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427436).
Statutenänderung:
17.05.2022.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Alter Postplatz 2, 6370 Stans.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft umfasst, den Handel mit medizinischen Hilfsmitteln und Produktion sowie den Handel mit medizinischen Geräten und Substanzen. Den Handel mit Lizenzrechten und der Verwaltung der eigenen und fremden Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmert, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakubeit, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lempert, Martin Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005291828, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Vicare Solution AG, in Herisau, CHE-107.363.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmert, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Jakubeit, Christa, von Appenzell, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hasse, Christa].
Publication number: HR02-1005107830, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Vicare Solution AG, in Herisau, CHE-107.363.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973149).
Statutenänderung:
22.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit medizinischen Hilfsmitteln und die Produktion, sowie den Handel mit medizinischen Geräten und Substanzen, den Handel mit Lizenzrechten und die Verwaltung eigener und fremder Lizenzrechte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Lizenzen vergeben sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
170'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 170 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lex, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmert, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakubeit, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.