Reports for Urs Emch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Emch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2732437, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Kinderbetreuung Bergdietikon, in Bergdietikon, CHE-161.840.260, Verein (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1757539).
Statutenänderung:
22.06.2015.
Organisation neu:
[Aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 lit. j HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhoeven, Denise, von Entlebuch, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmann, Peggy, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Urs, von Lüterswil-Gächliwil, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pech, Aline, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Elisabeth, von Böbikon und Oberembrach, in Widen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5865836, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ostschweiz Tourismus, in St. Gallen, CH-320.6.033.131-4, Verein (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 17, Publ. 5482228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Urs, von Lüterswil-Gächliwil, in Bergdietikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4651322, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ostschweiz Tourismus, in St. Gallen, CH-320.6.033.131-4, Verein (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 10, Publ. 4301122).
Statutenänderung:
17.06.2008.
Domizil neu:
Fürstenlandstrasse 53, 9000 St. Gallen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Hans-Werner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Dr. Christoph, von Thal, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Ueli, von Merenschwand, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörig-Kramis, Regina, von Appenzell, in Urnäsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschenmoser, Jürg, von Balgach, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hummel, Christian, von Wäldi, in Bad Ragaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klauser, Bernhard, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laukas, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Tschirky, Josef, von Uster und Freienbach, in Staad SG (Thal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romanin, René, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zettel, Patrick, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emch, Urs, von Lüterswil-Gächliwil, in Bergdietikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, Filiale St. Gallen, in St. Gallen (CH-320.9.039.738-3), Revisionsstelle.