Reports for Lukas Elmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Elmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006030875, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Code Blossom, in Zürich, CHE-472.664.052, c/o Marion Schleifer, Hungerbergstrasse 26, 8046 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt, sozial und/oder wirtschaftlich benachteiligten Frauen in Entwicklungsländern eine günstige oder kostenfreie Programmierausbildung zu bieten, um ihnen eine eigene Karriere zu ermöglichen und sie dadurch selbstständiger und unabhängiger zu machen. Der Verein kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit seinem Zweck in Zusammenhang stehen. Der Verein kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Er kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mittel:
Spenden und Vermächtnisse, Sponsoring, Erträge aus dem Vereinsvermögen, staatliche Beiträge, Zahlungen von Partnern in der IT-Industrie, um den Vereinszweck zu erfüllen, Erträge aus allfälliger Projektarbeit im Rahmen der Ausbildung und somit des Vereinszwecks, andere Einkünfte, die mit dem Vereinszweck verbunden sind.
Eingetragene Personen:
Schleifer, Marion, von Rebstein, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Baldelli, Nadia, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Elmer, Lukas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4127803, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elmer Software Engineering GmbH, in Zürich, CHE-138.020.307, Kreuzwiesen 19, 8051 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation, Informatik, Internet und Multimedia, insbesondere Evaluation, Entwicklung, Wartung und Betrieb von Software-Produkten sowie Vermittlung, Vertrieb von und Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Elmer, Lukas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3840031, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Renuo AG, in Wallisellen, CHE-409.950.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2921331).
Statutenänderung:
03.10.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Lukas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Diego Pepe, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Samuel Reto, von Wetzikon (ZH), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rodi, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Josua, von Hundwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.