Reports for Hansruedi Elmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hansruedi Elmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005816803, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitex Verband der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, in St. Gallen, CHE-111.775.353, Verein (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088449).
Statutenänderung:
28.04.2022. 24.04.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Thomas, von Oberriet SG, in Rüthi SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmer, Hansruedi, von Wolfhalden, in Schachen bei Herisau (Herisau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiler, Patrick, von Waldkirch, in Arnegg (Andwil SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tiefenauer, Monika, von Benken (SG), in Benken SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Rudolf, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Barbara, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maselli-Burkhard, Stefanie, von Sumiswald, in Klarsreuti (Birwinken), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peier, Karen, von Buchs (AG), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiler Schober, Beatrice, von Herisau, in Teufen AR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderungen erfahren.]
Publication number: 3061371, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitex Verband Kanton St. Gallen, in St. Gallen, CHE-111.775.353, Verein (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498629).
Statutenänderung:
22.04.2015, 27.04.2016.
Name neu:
Spitex Verband der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.
Zweck neu:
Interessenwahrung, Qualitätsentwicklung sowie Förderung und Koordination der Hilfe und Pflege zu Hause in den Kantonen SG, AR und AI unter Achtung der Selbstständigkeit der einzelnen Mitgliedorganisationen, insbesondere Bearbeitung von Grundsatz- und Detailfragen der Hilfe und Pflege zu Hause, Information und Beratung der Mitglieder, Information der Öffentlichkeit über die Anliegen und Tätigkeiten der Organisationen der Hilfe und Pflege zu Hause, Vertretung gemeinsamer Interessen in fachlichen Gremien/Institutionen und auf politischer Ebene, Abschluss von Verträgen zur Finanzierung der Hilfe und Pflege zu Hause in den Kantonen SG, AR und AI, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Leistungsvereinbarungen und bei der Finanzierung der Leistungen auch ausserhalb des KVG, Förderung der Aus- und Weiterbildung von Spitexpersonal und Vorständen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Erträge aus Dienstleistungen, Zuwendungen Dritter sowie Vermögenserträge [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge von mind. CHF 500.-- (max. CHF 800.-- pro zugeteilte Stimme), Beiträge der öffentlichen Hand, Erträge aus Dienstleistungen, Zuwendungen Dritter sowie Vermögenserträge].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frei, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warzinek, Elisabeth, von St. Gallen, in Mels, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwiler, Patrick, von Waldkirch, in Arnegg (Andwil SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tidbury-Fritsche, Susanne, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmer, Hansruedi, von Wolfhalden, in Schachen bei Herisau (Herisau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Thomas, von Oberriet SG, in Rüthi SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz-Stärkle, Martina, von Bözberg, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Werner, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Rudolf, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1042115, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe (OdA), in St. Gallen, CH-320.6.055.028-5, Verein (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6822156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Hansruedi, von Wolfhalden, in Schachen bei Herisau (Herisau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Christian, von Lauterbrunnen, in Hemberg, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Storchenegger-Scherrer, Martha, von Jonschwil, in Jonschwil, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.