Reports for Peter Eigenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Eigenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005457540, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Stefan, von Vico Morcote, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten, Sekretär oder Kassier;
Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Eigenmann, Peter, von Waldkirch, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Martin, von Zürich, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etienne, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Vizepräsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Broger, Jakob, von Appenzell und Dübendorf, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier;
Betschart, Raphael Lukas, von Muotathal, in Neftenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004883143, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, S.0, Publ. 2860315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Silvan, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Peter, von Lutzenberg, in Otelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Peter, von Waldkirch, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier].
Publication number: 2860315, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815256).
Statutenänderung:
18.03.2016.
Zweck neu:
Bezweckt, die wirtschaftlichen Interessen des Handels in der Schweiz mit Maschinen und Werkzeugen für die Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung zu fördern, den unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen und Fachmessen durchzuführen.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder per Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Norbert, von Meilen, in Obstalden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier ;
Steinmann, Robert, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Peter, von Erlenbach ZH und Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häusler, Robert, von Langenthal, in Biberist, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Luther, Urs, von Vico Morcote, in Sins, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luther, Stefan, von Vico Morcote, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten, Sekretär oder Kassier;
Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Eigenmann, Peter, von Waldkirch, in Unterwasser, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Steinmann, Silvan, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoop, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Martin, von Zürich, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten, Sekretär oder Kassier ];
Etienne, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Verwaltung und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.