Reports for Max Eigenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Eigenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006075725, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank am Eppenberg Genossenschaft, in Niedergösgen, CHE-106.934.700, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948667).
Statutenänderung:
10.05.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Max, von Waldkirch, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Bally, Corinne Simone, von Oberglatt, in Schönenwerd, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ingold, Ariane, von Boswil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mäder, Ariane].
Publication number: HR02-1005788708, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank am Eppenberg Genossenschaft, in Niedergösgen, CHE-106.934.700, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Kevin, von Zizers, in Aarau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisi, Tanja, von Niedergösgen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Urs, von Fraubrunnen, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Matthias, von Landiswil, in Rümlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Eigenmann, Max, von Waldkirch, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäder, Ariane, von Boswil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004795308, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Profecto Consulting GmbH, in Frenkendorf, CHE-323.751.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004602099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Max, von Waldkirch, in Frenkendorf, mit Einzelunterschrift.