Reports for Andreas Eigenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Eigenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2339114, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Siebenhausen, in Muolen, bestmögliche, gemeinsame Verwertung der verfügbaren Milch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2000, S. 6435).
Statutenänderung:
18.02.2002, 23.02.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Armin, von Gündelhart-Hörhausen, in Muolen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Josef, von Oberiberg, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eigenmann, Andreas, von Waldkirch, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Markus, von Mollis und Ebnat-Kappel, in Muolen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Angehrn, Cornel, von Muolen und Amriswil, in Muolen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Siebenhausen, in Muolen, bestmögliche, gemeinsame Verwertung der verfügbaren Milch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 8.02.1993, S. 624).
Statutenänderung:
28.02.1967, 22.02.1996.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 5'000., Ohne Nachschusspflicht (bisher: Haftung: Unbeschränkte Nachschusspflicht für Bilanzverluste).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Beat, von Muolen, in Muolen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Othmar, von Muolen, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Markus, von Mollis und Ebnat-Kappel, in Muolen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Andreas, von Waldkirch, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.