Reports for Mathias Friedrich Eichmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mathias Friedrich Eichmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005815509, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Life AG, in Zürich, CHE-105.928.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005811697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Johann, genannt Hans, von Schwyz, in Ingenbohl, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Mathias Friedrich, von Gommiswald, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Sébastian, von La Tour-de-Peilz, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anni, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brauchli, Matthias, von Wigoltingen, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau];
Brehovsky, Miloslav, von Buchs (ZH), in Affeltrangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Colletti, Vincent, von Frutigen, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menétrey, Agnieszka, von Montilliez, in Epalinges, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oester, Nicole, von Frutigen, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Travaglini, Bianca, von St. Gallen, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005606234, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Livit FM Services AG, in Zürich, CHE-114.072.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005578938).
Statutenänderung:
28.10.2022.
Firma neu:
ISS Facility Services FM AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiebellehner, Wolfgang, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Mathias, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lifart, Beatrice, von Zürich und Freienwil, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, André, von Bremgarten (AG), in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Robert, von Val Müstair, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Tanja, von Rüderswil, in Thalwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favier-Bosson, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Versoix, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Glattfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stefanoni, Marco, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Martin, von Hunzenschwil, in Ueken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickel, Jacqueline, von Ettingen, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Direktor;
Sicher, Philipp, von Gurtnellen, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Direktor.
Publication number: HR02-1005471611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIVIT AG, in Zürich, CHE-105.940.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Mathias, von Gommiswald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Philippe, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobe, Thomas, von Vechigen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Korda, Olivier, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stiebellehner, Wolfgang, von Baar, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Speerli, Daiane, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Selina Désirée, von Maschwanden, in Schleinikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiget, Alexander Manuel, von Kirchberg (SG), in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.