Reports for Karin Barbara Eicher Grünig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karin Barbara Eicher Grünig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005951498, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Chinderhuus Weinfelden, in Weinfelden, CHE-114.165.754, Verein (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072878).
Statutenänderung:
30.05.2022.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die familienergänzende Betreuung von Kindern ausserhalb der Familie. Er kann Kindertagesstätten, Tageshorte und andere Betreuungsstätten führen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge, Vermächtnisse, Beiträge öffentlicher Körperschaften oder privater Institutionen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Betreuungskosten, freiwillige Spenden, Zuwendungen, Erbschaften, Beiträge von öffentlichen Körperschaften und privaten Institutionen, eigene Mittelbeschaffungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher Grünig, Karin Barbara, von Burgistein, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Eugen, von Rothrist, in Weinfelden, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz-Helg, Petra Christina, von Unterägeri, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrecht, Carina, von Wangen an der Aare und Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Fabian, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005072878, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Chinderhuus Weinfelden, in Weinfelden, CHE-114.165.754, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, S.0, Publ. 1578807).
Statutenänderung:
09.06.2010.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Betreuung von Kindern ausserhalb der Familie. Er kann Tagesstätten, Kinderkrippen oder andere Betreuungsstätten führen.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger, Beat, von Schaffhausen und Beringen, in Weinfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach Koller, Monika, von Oberbüren, in Weinfelden, Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marcel, von Kirchberg (SG), in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher Grünig, Karin Barbara, von Burgistein, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.