Reports for Thomas Eichenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Eichenberger
Newest SOGC notifications: Thomas Eichenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4929634, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Interworks GmbH, in Künten, CH-400.4.027.693-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 1, Publ. 3413828).
Statutenänderung:
03.03.2009.
Sitz neu:
Oberkulm.
Domizil neu:
Breitenbühlweg 18, 5727 Oberkulm.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Ulrich, von St. Peterzell, in Künten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Thomas, von Beinwil am See, in Oberkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Eichenberger-Hirt, Ursula, von Beinwil am See, in Oberkulm, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3413828, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Interworks GmbH, in Künten, CH-400.4.027.693-6, Oberlandstrasse 6, 5444 Künten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.06.2006.
Zweck:
Beratung auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung, Evaluation und Einführung von EDV-Systemen, Erbringung von Dienstleistungen wie Schulung und Support sowie Kauf und Verkauf von Hard- und Software;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Reich Informatik, Interworks' (CH-400.1.022.157-5), in Künten, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 02.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 106'488.73 und mit Passiven von CHF 18'067.05 zum Preise von CHF 88'421.68, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 78'421.68 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Reich, Ulrich, von St. Peterzell, in Künten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Eichenberger, Thomas, von Beinwil am See, in Oberkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.