Reports for Michael Eichenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Eichenberger
Newest SOGC notifications: Michael Eichenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004704354, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Familynetwork, in Zofingen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317979).
Statutenänderung:
06.05.2019.
Organisation neu:
[Aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 HRegV gestrichen.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmerli, Thomas, von Kölliken, in Oftringen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Früh, Kurt, von Neckertal, in Madiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Monika, von Rothrist, in Brittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen];
Tomamichel Treuhand (CHE-109.371.526), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Publication number: 4047455, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein familynetwork.ch, in Oftringen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254503).
Domizil neu:
c/o Jenny Nöthiger, Staufergutstrasse 5, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Paul, von Beatenberg, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottiger, Gertrud, von Oftringen, in Olten, Mitglied des Vorstands + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1229027, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein familynetwork.ch, in Oftringen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020771).
Statutenänderung:
07.05.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, Beat, von Guggisberg, in Schinznach Dorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Gottfried, von Thunstetten, in Bützberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Bhend, Paul, von Beatenberg, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.