Reports for Christian Eichenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Eichenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Eichenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005508434, Commercial Registry Office Berne, (36)
VISEA Personalvorsorgestiftung, in Zollikofen, CHE-109.609.722, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Lyss, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Thomas, von Gurmels, in Schmitten FR, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Christian, von Beinwil am See, in Courlevon (Murten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004930526, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gysi AG Chocolatier Suisse, in Bern, CHE-102.473.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Christian, von Beinwil am See, in Courlevon (Murten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Thomas, von Buchs (AG), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Diethelm, Walter, von Uttwil, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004533865, Commercial Registry Office Berne, (36)
BVG-Stiftung der Gysi AG Chocolatier Suisse, in Bern, CHE-109.791.325, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4085019).
Name neu:
BVG-Stiftung der Gysi AG Chocolatier Suisse in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 12.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Christian, von Beinwil am See, in Courlevon (Murten), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysi, Thomas, von Buchs (SG), in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaum Michel, Barbara, von Konolfingen, in Boll (Vechigen), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryter, David, von Frutigen, in Frutigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].