Reports for Dr. Thomas Erwin Egloff
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Erwin Egloff
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2541055, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Nikomonte AG, in Mörschwil, CHE-213.016.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749097).
Statutenänderung:
04.12.2015.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o Schubiger Vertriebs AG St. Gallen , Fürstenlandstrasse 107, 9014 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Bruno, von Diepoldsau, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Dr. Annette Christa, deutsche Staatsangehörige, in Mörschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egloff, Dr. Thomas Erwin, von Wettingen, in Mörschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Rolf, von Gommiswald, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1749097, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Nikomonte AG, in St. Gallen, CHE-213.016.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709223).
Statutenänderung:
24.09.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Sitz neu:
Mörschwil.
Domizil neu:
Paradisstrasse 14, 9402 Mörschwil.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Halten sowie Vermittlung, Überbauung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Dr. Annette Christa, deutsche Staatsangehörige, in Mörschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egloff, Dr. Thomas Erwin, von Wettingen, in Mörschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4736694, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Oederlin Giesserei AG, in Obersiggenthal, CH-400.3.005.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2004, S. 2, Publ. 2380034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Thomas, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Josef, von Freienwil, in Freienwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Obersiggenthal];
Schmid, Dr. Thomas, von Hägglingen, in Brugg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mülligen].