Reports for Patrick Egloff
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrick Egloff
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Egloff
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005531038, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hüsler Nest AG, in Grenchen, CHE-102.228.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477676).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Patrick, von Tägerwilen, in Zofingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005208604, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hüsler Nest Holding AG, bisher in Zug, CHE-102.228.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012696).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Hüsler Nest AG", in Grenchen (CHE-106.818.347), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 9'505'647.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'736'616.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Hüsler Nest Center GmbH", in Bern (CHE-106.123.334), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'970'428.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'079'597.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital mindestens im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Hüsler Nest AG.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Flughafenstrasse 45, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Produktion und Vertrieb von Betten, Bettenzubehör und Schlafraumeinrichtungen sowie Grosshandel mit Halbfabrikaten aus dem Betten- und Schlafraumsektor im In- und Ausland. Kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszweckes zu dienen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu veräussern und kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, ferner gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Patrick, von Tägerwilen, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grogg, Thomas, von Langenthal, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhiner, Markus, von Dulliken, in Horriwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004776910, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hüsler Nest AG, in Grenchen, CHE-106.818.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3082237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Willy André, von Gadmen, in Aarburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Adrian, von Ruswil, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Egloff, Patrick, von Tägerwilen, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.