Reports for Hugo Eglin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugo Eglin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6027396, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ES Immobilien AG, in Aesch BL, CH-280.3.012.513-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 6, Publ. 4879474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6007638, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Moser AG Apparatebau und Schleiferei, in Aesch BL, CH-280.3.001.389-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 8, Publ. 5296406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4879474, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ES Immobilien AG, in Aesch BL, CH-280.3.012.513-6, Bruggfeldweg 11, 4147 Aesch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.02.2009.
Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Finanzierungen vermitteln, Darlehen gewähren und Beratungsdienstleistungen anbieten. Sie kann Immaterialgüterrechte und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitt, Roland, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.