Reports for Stefan Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Egli
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005034377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CHE-106.064.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887376).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Stefan, von Hombrechtikon, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Locher, Jürg, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Peter, von Pfäfers, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alvarez Gonzalez, Carlos Alberto, von Ottenbach, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004656606, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CHE-106.064.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Stefan, von Hombrechtikon, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunkeler, Martin, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6214120, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss-Fact Factoring Plus GmbH, in Zug, CH-170.4.009.043-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 25, Publ. 5183886).
Statutenänderung:
01.06.2011.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 6, 6343 Rotkreuz. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Stefan, von Hombrechtikon, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kucher, Reinhart, deutscher Staatsangehöriger, in Sins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.