Reports for Silvio Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvio Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006088774, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hirzel Generalunternehmung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.978.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Christoph, von Churwalden, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goll, Rafael René, von Zürich, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Silvio, von Pfäffikon, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüfenacht, Rudolf, von Worb, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Pascal, von Winterthur, in Wald (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bubikon].
Publication number: HR02-1005391671, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 3159 vom 19.01.2022 Hirzel Generalunternehmung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.978.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Silvio, von Pfäffikon, in Gossau (ZH), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit].
Publication number: HR02-1005390725, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inova Partner AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.070.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704763).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Rudolf, von Worb, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Silvio, von Pfäffikon, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goll, Rafael René, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Christoph, von Churwalden, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffel, Andreas, von Hasle bei Burgdorf, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.