Reports for Rolf Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004488458, Commercial Registry Office Glarus, (160)
PLI Pro Light International GmbH, in Glarus Nord, CHE-248.024.224, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484741).
Statutenänderung:
22.10.2018.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
c/o UMBERG TREUHAND AG, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Rolf, von Kirchberg SG, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmeister, Markus, italienischer Staatsangehöriger, in St. Sigmund (IT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Umberg, Curdin Jakob Mattias, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2322115, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stirnimann AG, Baumaschinen, in Olten, CHE-350.101.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1683495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Hans, von Rickenbach SO, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rolf, von Kirchberg SG, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtner, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaser, Alfred, von Lostorf, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cordero-Rosales, Dr. Ricardo, von Gossau ZH, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtner, Katharina Felicitas Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6195712, Commercial Registry Office Glarus, (160)
PLI Pro Light International GmbH (PLI Pro Light International S.à r.l.) (PLI Pro Light International S.a g.l.) (PLI Pro Light International Ltd Liab. Co.), in Glarus Süd, CH-160.4.005.222-9, Ruchenacker 7, 8753 Mollis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2011.
Zweck:
Planung, Entwicklung sowie Realisierung von innovativen Beleuchtungsanlagen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 25.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bergmeister, Markus, italienischer Staatsangehöriger, in St. Sigmund (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Rolf, von Kirchberg SG, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.