Reports for Jürg Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Egli
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004968469, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bring! Labs AG, in Zürich, CHE-235.575.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Pär, schwedischer Staatsangehöriger, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pache, Julien, von Vernayaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Humanes, Wanja Ivo, von Bubendorf, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4169411, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Adwise GmbH, in Zürich, CHE-110.058.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Christian, von Langrickenbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1248849, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Adwise GmbH, in Zürich, CHE-110.058.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6984894).
Statutenänderung:
05.12.2013. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Christian, von Langrickenbach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Münsterlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.