Reports for Andreas Eggmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Eggmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Eggmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004921829, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizität Wasser Neuenhof ewn, in Neuenhof, CHE-430.141.802, Zürcherstrasse 107, 5432 Neuenhof, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2019.
Zweck:
Die Elektrizität Wasser Neuenhof ewn gewährleistet im Rahmen der übergeordneten Gesetzesbestimmungen jederzeit die Versorgung der Kundinnen und Kunden mit Elektrizität und Wasser.
Kapital:
CHF 6'000'000.00.
Organisation:
Organisation: Werkkommission von 5 bis 7 Mitgliedern und Geschäftsleitung von 3 bis 5 Mitgliedern.
Rechtsgrundlage:
§§ 3a ff. des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 (Gemeindegesetz;
SAR 171.100), Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Neuenhof vom 01.01.2017, Beschluss der Gemeindeversammlung der Gemeinde Neuenhof vom 25.11.2019 über die Annahme der Anstaltsordnung der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt, Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau vom 29.01.2020.
Eingetragene Personen:
Eggmann, Andreas, von Winterthur, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Hans Peter, von Schwellbrunn, in Suhr, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster Gerny, Petra, von Würenlos, in Neuenhof, Präsidentin der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazenauer, Franz, von Zürich, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, Protokollführer, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Simon, von Neuenhof, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Adrian, von Malters, in Lupfig, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Raphael, von Bottenwil, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boutellier, Albert, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Hans Peter, von Trub, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: 1892221, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kantonsspital Baden AG, in Baden, CHE-110.317.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggmann, Andreas, von Winterthur, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Anton, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2531352, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kantonsspital Baden AG, in Baden, CH-400.3.024.891-9, Führung des Kantonsspitals Baden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 2, Publ. 2348088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keusch, Dieter, von Baden, in Villigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Prof.Dr. Hans Jürg, von Trub, in Oberrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri, Yvonne, von Herznach, in Linn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Hans-Rudolf, von Küblis, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Kilian, von Pfaffnau, in St. Urban, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bugmann, Karsten, von Döttingen, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubied, Dr. André, von Couvet, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Andreas, von Winterthur, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Florian, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jufer, Walter, von Melchnau, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthard, Rainer, von Merenschwand, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mainda, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhiner, Dr. Robert, von Dulliken und Herznach, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dr. Hans-Rudolf, von Hägglingen, in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Cristoffel, von Disentis/Mustér, in Rüfenach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmi, Kurt, von Entlebuch, in Hottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westecker, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.