Reports for Martin Eggen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martin Eggen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4119361, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Green Power GmbH, in Oberhofen am Thunersee, CHE-109.090.429, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, Publ. 4902538).
Statutenänderung:
07.03.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 15.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme von: Die Gesellschaft beabsichtigt das Grundstück Thun-Grundbuchblatt Nr. 849 zum Preis von CHF 1'100'000.-- zu erwerben].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggen, Regina, von Oberwil im Simmental, in Belp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Martin, von Oberwil im Simmental, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 249'000.00].
Publication number: 1222823, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie Oberhofen AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.3.058.830-6, c/o Gemeindeverwaltung Oberhofen am Thunersee, Schoren 1, 3653 Oberhofen am Thunersee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erzeugung, Beschaffung, Übertragung und Verteilung von Energie sowie die sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Versorgung primär im vom Kanton zugewiesenen Versorgungsgebiet. Die Gesellschaft kann weitere Dienstleistungen im Bereich der Versorgung mit leitungsgebundenen und nicht leitungsgebundenen Gütern erbringen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Eggen, Martin, von Oberwil im Simmental, in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Edwin, von Lauperswil, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Woodtli, Bruno, von Oftringen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
BDO AG (CH-053.9.006.375-4), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Publication number: 2504124, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Green Power GmbH, bisher in Muri bei Bern, CH-035.4.029.484-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2004, S. 3, Publ. 2181016).
Statutenänderung:
11.10.2004.
Sitz neu:
Oberhofen am Thunersee.
Domizil neu:
Blochstrasse 23a, 3653 Oberhofen.
Zweck:
Förderung und Nutzung umweltfreundlicher Energien, insbesondere durch Erzeugung und Vermarktung von Ökostrom, Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Wasserkraftwerken im Kanton Bern und Beratung und Führung von Gastronomiebetrieben sowie das Erbringen mit all diesen Zwecken zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern, verwalten und vermitteln.
Stammkapital:
CHF 250'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme von: Die Gesellschaft beabsichtigt das Grundstück Thun-Grundbuchblatt Nr. 849 zum Preis von CHF 1'100'000.-- zu erwerben [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 250'000.-- [wie bisher];
Mitteilungen an GesellschafterInnen: mit Brief [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Martin, von Oberwil im Simmental, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 249'000.-- [bisher: in Bern];
Eggen, Regina, von Oberwil im Simmental, in Belp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Bern].