Reports for Dr. Günther Eckstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Günther Eckstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004775782, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Spilag AG, in Laufen, CHE-105.806.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3355537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Dr. Günther, von St. Gallen, in Seon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trauffer, Christof Hermann, von Matten bei Interlaken, in Seon, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Roger René, von Benken (SG), in Seon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6894478, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DUALSYSTEMS BIOTECH AG, in Schlieren, CH-020.3.023.599-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6785212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckstein, Günther, von St. Gallen, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Cham, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].
Publication number: 6641712, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spilag AG, Zweigniederlassung Seon, in Seon, CH-400.9.016.388-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 2, Publ. 3327342).
mit Hauptsitz in:
Laufen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.806.117 [CH-270.3.002.403-8].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Eingetragen im HRG am HS: 29.06.1967].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Monika, von Basel, in Aesch BL, Vizedirektorin, mit Einzelunterschrift;
Eckstein, Dr. Günther, von St. Gallen, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spindler, Kurt, von Le Peuchapatte, in Wahlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dörfelt, Kurt Gottfried, von Güttingen, in Schönenwerd, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.