Reports for Lukas Eckhardt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Eckhardt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005113082, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft "Solidarisch Wohnen - SoWo", in Bern, CHE-299.119.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298807).
Statutenänderung:
05.09.2020.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 2, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trummer, Christoph, von Frutigen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Sarah, von Rüschegg, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Verena, von Brienz (BE), in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhm, Jannik, von Bösingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böni, Tom, von Trogen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004872520, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Luftschloss, in Bern, CHE-271.386.085, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447261).
Domizil neu:
c/o Joël Glatz, Rossfeldstrasse 38, 3004 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzini, Mirjam, von Rüti (ZH), in Ostermundigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Jonas, von Luthern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Laurin, von Luzern, in Wabern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatz, Joël-Andreas, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Anna, von Roggwil (BE), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-0004447261, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Luftschloss, in Bern, CHE-271.386.085, c/o Lukas Eckhardt, Laupenstrasse 57, 3008 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.08.2018.
Zweck:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie fördert das gemeinschaftliche Zusammenleben im Sinne gegenseitiger Solidarität. Die gegenseitige Solidarität trägt dazu bei, die Abhängigkeit von äusseren Zwängen zu reduzieren und ermöglicht dadurch eine freiere Lebensgestaltung der Genossenschaftsmitglieder. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden Räume für geschäftliche Dienstleistungen anbieten.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 06.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stöckli, Matthias, von Luthern, in Liebefeld (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Alain, von Beckenried, in Liebefeld (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzini, Mirjam, von Rüti (ZH), in Ostermundigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Jonas, von Luthern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.