Reports for Fritz Ebinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fritz Ebinger
Newest SOGC notifications: Fritz Ebinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004854236, Commercial Registry Office Zug, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586543).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Firma neu:
QLE Versand & Vertrieb GmbH.
Zweck neu:
Support, Versand, Handel und Beratung für fremde Gesellschaften im Dienstleistungssektor, ebenso Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Oberiberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Uster].
Publication number: HR02-1004547590, Commercial Registry Office Zug, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
QLE AG (FL-0002.514.428-1), in Triesen (LI), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 3325581, Commercial Registry Office Zug, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
QLE AG (FL-0002.514.428-1), in Triesen (LI), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Granzer, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.