Reports for Roger Eberhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Eberhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004500702, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanza, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Altenrhein (Thal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 152 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4446253, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3323211, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 689 vom 23.01.2017 New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307799).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].