Reports for René Eberhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Eberhard
Holdings
Newest SOGC notifications: René Eberhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005856481, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stucki Bauunternehmung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.326.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacober, Hanspeter, von Glarus, in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Disteli, Markus, von Olten, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, René, von Schänis, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Markus, von Glarus Nord, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4268977, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stucki Bauunternehmung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.326.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, René, von Schänis, in Kaltbrunn, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Gyger, Kevin, von Adelboden, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Markus, von Glarus Nord, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6728852, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stucki Bauunternehmung AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.025.186-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 34, Publ. 5470624).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baugeschäft Weilenmann AG, Wetzikon, in Wetzikon ZH (CH-020.3.902.795-0), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 805'772.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 30'401.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Marcel, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberurnen, in Dürnten];
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sydney (AUS)];
Eberhard, René, von Schänis, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona].