Reports for Melanie Eberhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Melanie Eberhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7047204, Commercial Registry Office Zurich, (20)
aracari verlag ag, in Zürich, CH-020.3.032.211-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Melanie, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Steffen, Thomas, von Affoltern im Emmental, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Maria Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7047206, Commercial Registry Office Zurich, (20)
aracari verlag rights & licenses ag, in Zürich, CH-170.3.034.508-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Melanie, von Rapperswil-Jona, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Steffen, Thomas, von Affoltern im Emmental, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Maria Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6787930, Commercial Registry Office Zurich, (20)
aracari verlag rights & licenses ag, bisher in Baar, CH-170.3.034.508-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647708).
Gründungsstatuten:
12.05.2010.
Statutenänderung:
24.05.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(éditions aracari rights & licenses sa) (aracari publishers rights & licenses ltd.).
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Brüschstrasse 11, 8708 Männedorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Übertragung, den Handel und die Verwertung von Verlagsrechten, Lizenzen und anderen immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Sent, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern];
Eberhard, Melanie, von Rapperswil-Jona, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona].