Reports for Adrian Ebenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Ebenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006095637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Spitex Zürichsee, in Männedorf, CHE-220.019.073, Verein (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohlund, Eric, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wölfli, Caroline, von Schangnau, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eigenmann, Stefan, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Christine, von Thalwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Eliane, von Neckertal, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebenberger, Adrian, von Grabs, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Dominik, von Gaiserwald, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jauss, René, von Zürich, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleinhans, Werner, von Horgen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verhoek Geiser, Gabriela, von Maur, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004527199, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ebenberger Kommunikation, in Stäfa, CHE-108.763.912, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151679).
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Engelstrasse 1, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger Ebenberger, Heidi, von Zürich und Grabs, in Pfäffikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebenberger, Adrian, von Grabs, in Wädenswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].
Publication number: HR02-1004480970, Commercial Registry Office Zurich, (20)
B2B Networks GmbH, in Stäfa, CHE-493.396.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633051).
Firma neu:
B2B Networks GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebenberger, Adrian, von Grabs, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Marti, Tobias Stephan, von Kallnach, in Bonstetten, Direktor, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Direktor, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].