Reports for Sandro Durrer
Mandates
Results for the name Sandro Durrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Sandro Durrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005661298, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
calamita AG, in St. Gallen, CHE-160.311.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, S.0, Publ. 1004471555).
Firma neu:
calamita AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Guido, von Kerns, in Vaduz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casagrande, Pierino, von Menzingen, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Sandro, von Luzern, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weingart, Giancarlo, von St. Moritz, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniel, von Wattwil, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004471555, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
calamita AG, in St. Gallen, CHE-160.311.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casagrande, Pierino, von Menzingen, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Sandro, von Luzern, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weingart, Giancarlo, von St. Moritz, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4170555, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Sandro Durrer AG, in Luzein, CHE-285.438.759, Buchnerstrasse 57, 7223 Buchen im Prättigau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.04.2018.
Zweck:
Führung eines Architektur- und Immobilientreuhandbüros sowie die Ausführung von Total- und Generalunternehmeraufträgen und von Bauleitungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Durrer, Sandro, von Luzern, in Vaduz (LI), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Daniel, von Wattwil, in Widnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.