Reports for Elisabeth Durrer-Britschgi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elisabeth Durrer-Britschgi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005025526, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Vereinigte Pfrundstiftung Kerns, in Kerns, CHE-313.111.461, Stanserstrasse 2, 6064 Kerns, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.06.1980. 16.09.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Unterhalt und den Ausbau der ihr gehörenden Liegenschaften im Dienste der römisch-katholischen Pfarreiseelsorge von Kerns sowie die Verwaltung und die Verwendung des der Vereinigten Pfrundstiftung Kerns gehörenden weiteren Vermögens. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Reinhart, Albert, von Horw, in Kerns, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Windlin, Rudolf, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Erich, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer-Britschgi, Elisabeth, von Sarnen, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004744208, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CURAVIVA Zentralschweiz - Bildung, in Stans, CHE-254.367.589, c/o Evolex AG, Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2004. 23.04.2009. 30.04.2014. 24.04.2019.
Zweck:
Der Verein vertritt die Interessen seiner Mitglieder in allen Belangen der Bildung. Insbesondere sorgt er für gute Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Berufsnachwuchses und der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Langzeitbranche. Zudem beteiligt er sich an der Entwicklung und Sicherung der Qualitätsstandards der Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen der Pflege- und Alterszentren.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Eintrittsgelder, Kurs- und Beratungsbeiträge und allfällige weitere Einnahmen.
Gründungsdatum:
23.03.2004.
Eingetragene Personen:
Wüst, Roman, von Dagmersellen, in Sarnen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer-Britschgi, Elisabeth, genannt Lisbeth, von Sarnen, in Sarnen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Diana, von Spiringen, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Sarah Ursula, von Steffisburg, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muther, Roger, von Escholzmatt-Marbach, in Benken (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Robert Peter, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Roger Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Franz, von Dallenwil, in Oberdorf (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle.