Reports for Andreas Durisch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Durisch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006085227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IG Seepärke Zürich, in Zürich, CHE-300.043.850, Verein (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996533).
Name neu:
IG Seepärke Zürich in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Remo Aslak, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Durisch, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Enea, Enzo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofer, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kirstein, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Ulrich, von Safenwil, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Barandun, Nicole, von Domleschg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004902354, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dynamics Group AG, in Zürich, CHE-113.304.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004825779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutter, Bettina, von Goms, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Geest, Edwin, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lamps, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piazza, Daniel, von Wolfenschiessen, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durisch, Andreas, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egle-Holz, Franz, von Emmen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thierry, von Grosswangen, in Prilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004717313, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dynamics Group AG, in Zürich, CHE-113.304.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3263165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamps, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durisch, Andreas, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thierry, von Grosswangen, in Prilly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutter, Bettina, von Goms, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwald, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van der Geest, Edwin, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer, Thomas, von Wilderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piazza, Daniel, von Wolfenschiessen, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidmann, Nicolas, von Lausanne, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.