Reports for Arthur Dunkel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Dunkel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2367264, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nestlé AG (Nestlé SA) (Nestlé Ltd), Sitz Cham, (CH-170.3.001.001-3), Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 21, Id. 2211698).
Eingetragene Personen Geändert:
Bulcke, Paul, Heimat Belgien, in Territet, Generaldirektor mit Einzelunterschrift [bisher: Stellvertretender Generaldirektor mit Einzelunterschrift].
Neu:
George, Edward Alan John, Heimat Vereinigtes Königreich, in Cornwall (UK), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Kaspar, Heimat Sins, Pfeffikon, in Muri bei Bern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Rolf, Heimat Nunningen, in Oberägeri, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Borel, Daniel, Heimat Neuchâtel, Couvet, in Apples, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Carolina, Heimat Zürich, in Ebmatingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Spoerry, Vreni, Heimat Fischenthal, in Horgen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Dunkel, Arthur, Heimat Merishausen, in Russin, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Simpson, George, Heimat Vereinigtes Königreich, in Dunkeld (UK), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Credit Suisse Group, in Z ü r i c h , direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2001, S. 3606).
Statutenänderung:
1.06.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dunkel, Arthur, von Merishausen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hennessy, John M., Bürger der USA, in New York (NY, USA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bruggisser, Philippe, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pincus, Lionel, Bürger der USA, in New York (USA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat für die Prüfung von Kapitalerhöhungen.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
CS Holding, in Zürich , Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.111 vom 10.6.1994 S.3257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von der Crone, Dr. Hugo, von Zürich, Basel und Russikon, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diehl, Dr. Walter, von Basel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisling, Dr. Jean-Claude, von Gossau ZH, in Echandens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtler, Dr. Thomas W., von St. Gallen, in Zumikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dunkel, Arthur, von Merishausen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gugler, Dr. Adolf, von St. Silvester und Luzern, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien).