Reports for Yves Noël Dumoulin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Yves Noël Dumoulin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006068057, Commercial Registry Office Valais, (626)
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, à Sierre, CHE-103.223.838, société anonyme (No. FOSC 65 du 06.04.2021, Publ. 1005141531).
Nouvelle raison sociale:
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.05.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dumoulin, Yves, de Savièse, à Savièse, administrateur, avec signature individuelle;
Borgeaud, Alexandre, de Vionnaz, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux;
Posse Eddy, Bureau Fiduciaire et Révision(CH-626.1.006.240-8), à Sierre, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Borgeaud, Pierre Alain, de Vionnaz, à Crans-Montana, administrateur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Publication number: HR01-1005935865, Commercial Registry Office Valais, (626)
Innostream Sàrl, à Crans-Montana, CHE-420.270.970, Rue du Mont-Bonvin 8, 3974 Mollens VS, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.12.2023.
But:
La société a pour but la réalisation de prestations de consulting, de conseil et d'assistance dans le domaine de la technologie et de l'immobilier;
l'accompagnement et la fourniture de conseils stratégiques aux entreprises évoluant dans le secteur technologique et immobilier;
la participation à des projets de développement, de mise en oeuvre et d'optimisation de solutions technologiques et immobilières;
l'analyse, la recherche et la veille stratégique dans le domaine de la technologie et de l'immobilier. La société peut accorder des prêts. De manière générale, elle pourra accomplir toutes activités en lien avec les buts précités. La société pourra faire toutes opérations financières en rapport avec son activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société, y compris immobilières (à l'exception de celles prohibées par la LFAIE). Elle peut également créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
de Closset, Alexandra Françoise G., ressortissante belge, à Crans-Montana, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Dumoulin, Yves, de Savièse, à Savièse, gérant, avec signature individuelle. Selon déclaration du 22.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR01-1005892545, Commercial Registry Office Valais, (626)
BFR SA, à Sierre, CHE-224.004.490, Route de Sion 63, 3960 Sierre, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.11.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un bureau fiduciaire, à savoir toutes opérations comptables, fiscales, de révision et de contrôle, la gérance de fortune et d'immeubles, l'administration et la domiciliation de sociétés et de personnes individuelles. La société peut accorder des prêts. Elle peut effectuer toutes opérations financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles (à l'exception desopérations prohibées par la LFAIE) et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Dumoulin, Yves, de Savièse, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Aires Pestana, Bruno, ressortissant portugais, à Sierre, administrateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 10.11.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.