Reports for Max Dubs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Dubs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5722306, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dubs Engineering GmbH, in Birr, CH-400.4.026.217-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 1, Publ. 5190088).
Firma neu:
Dubs Engineering GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Max Dubs, Panoramastrasse 26, 5242 Birr. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubs, Max, von Pfäfers, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dubs-Deutsch, Esther, von Pfäfers und Tägerwilen, in Birr, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2665292, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dubs Engineering GmbH, in Birr, CH-400.4.026.217-5, Panoramastrasse 26, 5242 Birr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2004.
Zweck:
Beratung und Erbringen von Dienstleistungen jeder Art im Bereich Maschinen und Maschinenbau;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke ewerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dubs, Max, von Pfäfers, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Dubs-Deutsch, Esther, von Pfäfers und Tägerwilen, in Birr, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Publication number: 2167456, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Coltec AG, in Würenlingen, Produktion, weltweiter Vertrieb und Vermittlung von Beschichtungsmaschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 07.11.2003, S. 1, Publ. 1250148).
Firma neu:
Coltec AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubs, Max, von Pfäfers, in Birr, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holdener-Fleig, Hubert, von Unteriberg, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Rudolf, von Unteriberg, in Unteriberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.